KRS 0000795115
NIP6772445461
REGON38389655400000
NazwaMIKROTECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMIKROTECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 lip 2019 (5 lat temu) 16 lip 2019
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. AMBROŻEGO GRABOWSKIEGO, 5, KRAKÓW, 31-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email JACEKMARKI@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMMAJA KUPIEC
Beneficjent
MIKOŁAJ KUPIEC
Beneficjent
MIROSŁAW KUPIEC
Beneficjent
JACEK MARKOWSKI
Beneficjent
JACEK MARKOWSKI
reprezentant
MACIEJ KUPRACZ
Beneficjent
SŁAWOMIR BERUS
Beneficjent
ANDRZEJ DZIEWAŁTOWSKI-GINTOWT
Beneficjent
Wspólnik
2019-07-16
2022-06-27
38377827000000
JACEK HENRYK MARKOWSKI
Wspólnik
2019-07-16
2022-06-27
ANDRZEJ DZIEWAŁTOWSKI GINTOWT
Wspólnik
2019-07-16
2022-06-27
SŁAWOMIR BERUS
Wspólnik
2019-07-16
2022-06-27
MACIEJ GRZEGORZ KUPRACZ
Wspólnik
2019-07-16
2022-06-27
MAJA KUPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIKOŁAJ KUPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIROSŁAW KUPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JACEK MARKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ KUPRACZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
SŁAWOMIR BERUS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANDRZEJ DZIEWAŁTOWSKI-GINTOWT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-16
2022-06-27
38377827000000
2019-07-16
2021-09-15
UL. KSIĘCIA JÓZEFA, 104A, KRAKÓW, 30-250, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie