KRS 0000794621
NIP8381869790
REGON38386552000000
NazwaLIBERTAS STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIBERTAS STAR
Data rejestracji 11 lip 2019 (5 lat temu) 11 lip 2019
Data usunięcia 30 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAKTOROWSKA, 40, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYYALÇIN KAYA OSKAY
Beneficjent
ADAM ALEKSANDER ZDEBEL
zgłaszający - inny
WŁADYSŁAW BOROSZOK
Wspólnik
2019-07-11
2019-10-01
LICZBA UDZIAŁÓW: 100 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000,00 PLN
YALCIN KAYA OSKAY
Wspólnik
2019-10-01
2023-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN
YALÇIN KAYA OSKAY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁADYSŁAW BOROSZOK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-11
2019-10-01
YALCIN KAYA OSKAY
PREZES ZARZĄDU
2019-10-01
2023-08-30
2019-07-11
2023-08-30
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-07-11
2023-08-30
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2019-07-11
2023-08-30
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-07-11
2023-08-30
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2019-07-11
2023-08-30
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-07-11
2023-08-30
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-07-11
2023-08-30
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2019-07-11
2023-08-30
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2019-07-11
2023-08-30
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2019-07-11
2023-08-30
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2019-07-11
2023-08-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-07-11
2023-08-30
LIBERTAS STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-07-11
2023-08-30
UL. JAKTOROWSKA, 40, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie