KRS 0000794350
NIP5472213438
REGON38385152800000
NazwaATPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaATPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lip 2019 (5 lat temu) 10 lip 2019
Data usunięcia 01 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STOKROTEK, 51, JAWORZE, 43-384, JAWORZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPIOTR GIZA
Beneficjent
TOMASZ MYSZKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ MYSZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAROL LESZEK KRZEMPEK
Wspólnik
2019-07-10
2023-02-01
TOMASZ MYSZKOWSKI
Wspólnik
2019-07-10
2023-02-01
PIOTR GIZA
Wspólnik
2019-07-10
2023-02-01
PIOTR GIZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ MYSZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI.
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-10
2023-02-01
38302031300000
2019-07-10
2020-12-11
UL. PIASTOWSKA, 136, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie