KRS 0000793812
NIP6452536765
REGON24313994200000
NazwaINTER-TURBO JASIOK, MICHALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINTER-TURBO JASIOK, MICHALIK
Data rejestracji 11 lip 2019 (5 lat temu) 11 lip 2019
Data usunięcia 11 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LASOWICKA, 121A, NAKŁO ŚLĄSKIE, 42-620, NAKŁO ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUMAREK JASIOK
zgłaszający - członek zarządu
CHRISTER MYSLING
Beneficjent
1973-09-24
MAREK JASIOK
Wspólnik
2019-07-11
2021-11-17
BŁAŻEJ MICHALIK
Wspólnik
2019-07-11
2021-11-17
Wspólnik
2019-07-11
2021-11-17
36933516300000
MAREK JASIOK
Wspólnik
2021-11-17
2023-05-11
BŁAŻEJ MICHALIK
Wspólnik
2021-11-17
2023-05-11
Wspólnik
2021-11-17
2023-05-11
36933516300000
CHRISTER MYSLING
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD POLITYKĄ OPERACYJNĄ I FINANSOWĄ INTER-TURBO SP. Z O.O. ORAZ UPOWAŻNIONA DO PODEJMOWANIA STRATEGICZNYCH DECYZJI CO DO DZIAŁALNOŚCI INTER-TURBO SP. Z O.O., Z UWAGI NA FUNKCJĘ W GRUPIE BBB
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PORZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE, A TAKŻE PROKURENTOM, JEŚLI ZOSTANĄ USTANOWIENI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNICY.
MAREK JASIOK
Członek Organu Reprezentacji
2021-11-17
2023-05-11
BŁAŻEJ MICHALIK
Członek Organu Reprezentacji
2021-11-17
2023-05-11
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-11
2021-11-17
36933516300000
2019-07-11
2021-11-17
INTER-TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie