KRS 0000793639
NIP6762568191
REGON38383807700000
NazwaSTOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND
Krótka nazwaWOMEN IN TECHNOLOGY POLAND
Data rejestracji 09 lip 2019 (5 lat temu) 09 lip 2019
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PLAC JANA MATEJKI, 10, KRAKÓW, 31-157, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KRAKOW@WOMENINTECHNOLOGY.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHANNA SZWIEC
Beneficjent
MAGDALENA ZAWORA
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA ZAWORA
Likwidator
2022-12-02
2023-01-13
AGATA SKAMRUK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
2022-08-24
URSZULA MITAS
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
2020-07-10
URSZULA CHOLEWA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
2020-07-10
AGNIESZKA LESZ
Członek Organu Nadzoru
2020-07-10
2022-08-24
MONIKA KŁOSEK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-10
2022-08-24
MISZA PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2022-08-24
2023-01-13
JUDYTA WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2022-08-24
2023-01-13
MAGDALENA RYSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2022-08-24
2023-01-13
ANNA SZWIEC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 3000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
ANNA SZWIEC
PREZES ZARZĄDU
2019-07-09
2022-12-02
MAŁGORZATA MADYDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-09
2019-09-03
MAGDALENA ZAWORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-09
2022-12-02
2019-07-09
2022-12-02
STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie