KRS 0000793226
NIP5932621826
REGON38380300900000
NazwaHMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 lip 2019 (5 lat temu) 03 lip 2019
Data usunięcia 05 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 55U, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SH@HMS-STEEL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNESANDRA KAROLINA HEGELE
Beneficjent
SZYMON ROMAN HEBEL
Beneficjent
SANDRA KAROLINA HEGELE
reprezentant
MACIEJ RYSZARD HEGELE
Beneficjent
SZYMON ROMAN HEBEL
reprezentant
MACIEJ RYSZARD HEGELE
reprezentant
SZYMON ROMAN HEBEL
Wspólnik
2019-07-03
2023-05-05
MACIEJ RYSZARD HEGELE
Wspólnik
2019-07-03
2023-05-05
MAREK RADUNSKI
Prokurent
2020-06-24
2022-09-13
PROKURA ŁĄCZNA
SANDRA KAROLINA HEGELE
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
SZYMON ROMAN HEBEL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
MACIEJ RYSZARD HEGELE
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: HMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE, KTÓRY SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-03
2023-05-05
36437560800000
2019-07-03
2023-05-05
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-07-03
2023-05-05
HMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-07-03
2023-05-05
UL. JAGIELLOŃSKA, 55U, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2019-07-03
2023-05-05
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie