KRS 0000792620
NIP5213870041
REGON38374988200000
NazwaWOLVES VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWOLVES VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 cze 2019 (5 lat temu) 28 cze 2019
Data usunięcia 22 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR ANDREZJ PIASEK
Beneficjent
BARBARA PIASEK
Beneficjent
MAREK MICHAŁ PIASEK
Beneficjent
PIOTR ANDREZJ PIASEK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
PAWEŁ MARCIN ŚWIERCZYŃSKI
Beneficjent
MAREK MICHAŁ PIASEK
Wspólnik
2019-06-28
2023-05-22
BARBARA PIASEK
Wspólnik
2019-06-28
2023-05-22
PAWEŁ MARCIN ŚWIERCZYŃSKI
Wspólnik
2019-06-28
2023-05-22
PIOTR ANDRZEJ PIASEK
Wspólnik
2019-06-28
2023-05-22
Wspólnik
2019-06-28
2023-05-22
38358051000000
PIOTR ANDREZJ PIASEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BARBARA PIASEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAREK MICHAŁ PIASEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PAWEŁ MARCIN ŚWIERCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, PAWEŁ ŚWIERCZYŃSKIPOSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM, TJ. WOLVES VENTURES SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST WOLVES VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS 789624, NR REGON 383580510, NIP 5213868297). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. OBECNIE PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PIOTR ANDRZEJ PIASEK.
Członek Organu Reprezentacji
2019-06-28
2023-05-22
38358051000000
2019-06-28
2021-06-28
UL. SIELECKA, 39, WARSZAWA, 00-773, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie