KRS 0000792517
NIP7542626343
REGON53158744500000
NazwaLOGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOGOMED
Data rejestracji 01 lip 2019 (5 lat temu) 01 lip 2019
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 4, OPOLE, 45-369, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHANDRZEJ KAROL KONOPKA
reprezentant
SØREN NIELSEN
Beneficjent
1970-11-13
RENÉ SCHNEIDER
Beneficjent
1973-12-19
DANUTA ZOFIA OLCZYKOWSKA
Wspólnik
2019-07-01
2020-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
HELENA SABINA OLCZYKOWSKA
Wspólnik
2019-07-01
2019-09-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-01-22
2020-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
01208630500000
SØREN NIELSEN
Beneficjent
JEDEN Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE NASDAQ W KOPENHADZE SPÓŁKI DEMANT A/S, BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM UDZIAŁOWCEM OTICON SP. Z O.O., JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI.
RENÉ SCHNEIDER
Beneficjent
JEDEN Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE NASDAQ W KOPENHADZE SPÓŁKI DEMANT A/S, BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM UDZIAŁOWCEM OTICON SP. Z O.O., JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. 2. WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANUTA ZOFIA OLCZYKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-07-01
2020-01-22
ANDRZEJ KAROL KONOPKA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-22
2020-12-09
2019-07-01
2020-12-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-07-01
2020-12-09
LOGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-07-01
2020-12-09
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 4, OPOLE, 45-369, OPOLE, POLSKA
2019-07-01
2020-12-09
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2019-07-01
2020-12-09
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2019-07-01
2020-12-09
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2019-07-01
2020-12-09
4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2019-07-01
2020-12-09
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2019-07-01
2020-12-09
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2019-07-01
2020-12-09
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2019-07-01
2020-12-09
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2019-07-01
2020-12-09
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2019-07-01
2020-12-09
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie