KRS 0000790021
NIP9542806224
REGON38393515900000
NazwaHORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHORYZONT MEDIA
Data rejestracji 22 lip 2019 (5 lat temu) 22 lip 2019
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JESIONOWA, 22, KATOWICE, 40-158, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji800000
Dane kontaktowe
Email BIURO@HORYZONTMEDIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆIVAN NOVOTNÝ
Beneficjent
1983-09-26
MICHAL JURA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LUDĚK SVOBODA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-22
2022-10-25
MICHAŁ KAROL BRZEMIA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-22
2021-04-21
ROBERT KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-22
2022-04-26
IVAN NOVOTNÝ
Członek Organu Nadzoru
2019-07-22
2022-10-25
1983-09-26
ANTONÍN ŠAJBOCH
Członek Organu Nadzoru
2022-04-26
2022-10-25
IVAN NOVOTNÝ
Beneficjent
POSIADA 80% WŁASNOŚCI W SPÓŁCE MODERNTV S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW HORYZONT MEDIA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAWID SZWUGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-22
2019-10-10
DAWID SZWUGIER
PREZES ZARZĄDU
2019-10-10
2021-03-11
ANTONÍN ŠAJBOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-22
2019-10-10
ANTONÍN ŠAJBOCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-10
2022-04-26
MICHAL JURA
PREZES ZARZĄDU
2022-04-26
2022-10-25
2019-07-22
2022-02-18
UL. KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie