KRS 0000788922
NIP8992778697
REGON36312754100000
NazwaVD MIESZKANIA XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVD MIESZKANIA XVII
Data rejestracji 03 cze 2019 (5 lat temu) 03 cze 2019
Data usunięcia 09 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 44, WROCŁAW, 50-457, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@VANTAGE-SA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIEDWARD MICHAŁ LAUFER
Beneficjent
DARIUSZ PAWLUKOWICZ
Beneficjent
DARIUSZ PAWLUKOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
CLAUDIA HOYER
Beneficjent
1972-05-02
MARTIN THIEL
Beneficjent
1972-06-13
Wspólnik
2019-06-03
2022-06-09
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93077802400000
Wspólnik
2022-06-09
2022-06-09
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14693142600000
ROBERT KONARSKI
Prokurent
2019-06-17
2022-06-09
PROKURA SAMOISTNA
EDWARD MICHAŁ LAUFER
Beneficjent
BENEFICJENT ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
DARIUSZ PAWLUKOWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
CLAUDIA HOYER
Beneficjent
BENEFICJENT ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT S.A. SPÓŁKA VANTAGE DEVELOPMENT S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - VD SERWIS SP. Z O.O. BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIA STATUTOWE W SPÓŁCE VANTAGE DEVELOPMENT S.A., KTÓRE MOGĄ WYWIERAĆ DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
MARTIN THIEL
Beneficjent
BENEFICJENT ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT S.A. SPÓŁKA VANTAGE DEVELOPMENT S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - VD SERWIS SP. Z O.O. BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIA STATUTOWE W SPÓŁCE VANTAGE DEVELOPMENT S.A., KTÓRE MOGĄ WYWIERAĆ DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY PREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDWARD MICHAŁ LAUFER
PREZES ZARZĄDU
2019-06-03
2022-06-09
DARIUSZ PAWLUKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-03
2022-06-09
2019-06-03
2022-06-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-03
2022-06-09
VD MIESZKANIA XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-03
2022-06-09
UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 44, WROCŁAW, 50-457, WROCŁAW, POLSKA
2019-06-03
2022-06-09
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-06-03
2022-06-09
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-06-03
2022-06-09
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2019-06-03
2022-06-09
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2019-06-03
2022-06-09
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2019-06-03
2022-06-09
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2019-06-03
2022-06-09
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2019-06-03
2022-06-09
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie