KRS 0000788832
NIP6941690313
REGON38338648000000
NazwaBIO BAUER EICK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIO BAUER EICK POLSKA
Data rejestracji 05 cze 2019 (5 lat temu) 05 cze 2019
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSKA, 45, WROCŁAW, 53-033, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0112Z UPRAWA RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0114Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ #0115Z UPRAWA TYTONIU #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁAANDREAS EICK
Beneficjent
ANDREAS EICK
zgłaszający - członek zarządu
ANDREAS EICK
Wspólnik
2019-06-05
2024-04-25
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ANDREAS EICK
Likwidator
2022-03-15
2024-04-25
IWONA EWA PASTYRNAK
Prokurent
2019-06-05
2022-03-15
PROKURA SAMOISTNA
ANDREAS EICK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000,00 ZŁ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANEGO PRAWA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA NABYWANIU, ZBYWANIU, OBCIĄŻANIU NIERUCHOMOŚCI, ZAWIERANIU UMÓW KREDYTOWYCH, WSTĘPOWANIU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO UPRAWNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .
ANDREAS EICK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-05
2022-03-15
2019-06-05
2022-03-15
BIO BAUER EICK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-05
2021-09-17
PARKOWA, 15, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie