KRS 0000788804
NIP7282838337
REGON38351137600000
NazwaTHE HUMANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHE HUMANS
Data rejestracji 31 maj 2019 (5 lat temu) 31 maj 2019
Data usunięcia 15 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZCZYTOWA, 54, STAROWA GÓRA, 95-030, RZGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWIGOR SŁAWOMIR PIETRZAK
Beneficjent
WOJCIECH KAROL DANIŁOWICZ
reprezentant
IGOR SŁAWOMIR PIETRZAK
reprezentant
KRZYSZTOF ARANOWSKI
reprezentant
WOJCIECH KAROL DANIŁOWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF ARANOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ARANOWSKI
Wspólnik
2019-05-31
2020-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IGOR SŁAWOMIR PIETRZAK
Wspólnik
2020-06-10
2020-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH KAROL DANIŁOWICZ
Wspólnik
2020-06-10
2020-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IGOR SŁAWOMIR PIETRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANE UDZIAŁY W SPÓŁCE THE HUMANS 2 SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
WOJCIECH KAROL DANIŁOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANE UDZIAŁY W SPÓŁCE THE HUMANS 2 SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
KRZYSZTOF ARANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ 2/3 GŁOSÓW ORAZ DLA SWEJ SKUTECZNOŚCI WYMAGA ZGODY KRZYSZTOFA ARANOWSKIEGO
POSIADANE UDZIAŁY W SPÓŁCE THE HUMANS 2 SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
KRZYSZTOF ARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-05-31
2020-12-15
2019-05-31
2020-12-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-31
2020-12-15
THE HUMANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-31
2020-12-15
UL. SZCZYTOWA, 54, STAROWA GÓRA, 95-030, RZGÓW, POLSKA
2019-05-31
2020-12-15
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2019-05-31
2020-12-15
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-05-31
2020-12-15
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2019-05-31
2020-12-15
7220Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
2019-05-31
2020-12-15
5821Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2019-05-31
2020-12-15
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2019-05-31
2020-12-15
5911Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2019-05-31
2020-12-15
5912Z - DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
2019-05-31
2020-12-15
5913Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2019-05-31
2020-12-15
5914Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie