KRS 0000788139
NIP8513238107
REGON38345260400000
NazwaSBT CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSBT CONCEPT
Data rejestracji 27 maj 2019 (5 lat temu) 27 maj 2019
Data usunięcia 12 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAGROWA, 42, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAPRZEMYSŁAW ADRIAN KARDA
Wspólnik
2020-05-27
2024-09-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ŁUKASZ MIKOŁAJ TROJAN
Wspólnik
2019-05-27
2019-07-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
WOJCIECH MICHAŁ BĄCZYK
Wspólnik
2019-05-27
2020-05-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JASPER SOŁTYSIEWICZ
Wspólnik
2019-05-27
2020-05-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ ANTONI WACŁAWEK
Wspólnik
2020-05-27
2020-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MAKSYMILIAN OSKAR STRZELECKI
Wspólnik
2020-05-27
2020-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
DUSZAN DAMIAN CHACIEJ
Wspólnik
2020-05-27
2020-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ŁUKASZ GROMEK
Wspólnik
2020-05-27
2024-09-12
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
ANNA WACŁAWEK
Wspólnik
2020-11-10
2024-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANDRZEJ KRAWCZYK
Wspólnik
2020-11-10
2024-09-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW ADRIAN KARDA
Beneficjent
ŁUKASZ GROMEK
Beneficjent
ANNA KAROLINA WACŁAWEK
zgłaszający - likwidator
ANNA WACŁAWEK
Likwidator
2024-01-03
2024-09-12
PRZEMYSŁAW ADRIAN KARDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ GROMEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JASPER SOŁTYSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2020-05-27
ŁUKASZ MIKOŁAJ TROJAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2019-07-04
TOMASZ ANTONI WACŁAWEK
PREZES ZARZADU
2020-05-27
2020-11-10
ANDRZEJ KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-10
2024-01-03
DUSZAN DAMIAN CHACIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-27
2020-11-10
PRZEMYSŁAW ADRIAN KARDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-27
2024-01-03
ANNA WACŁAWEK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-10
2024-01-03
2019-05-27
2024-01-03
SBT CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-27
2020-05-27
UL. CEDYŃSKA, 2-4, SZCZECIN, 71-667, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie