KRS 0000787848
NIP6692553177
REGON38345205300000
NazwaMONSTER HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMONSTER HEMP
Data rejestracji 27 maj 2019 (5 lat temu) 27 maj 2019
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZCZECIŃSKA, 3, KOSZALIN, 75-120, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@MONSTERHEMP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLINPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETRADOSŁAW TOMASZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
KATARZYNA JOANNA CHALECKA
Beneficjent
KRZYSZTOF ROMANEK
Beneficjent
SZYMON DARIUSZ BUREK
Beneficjent
SZYMON DARIUSZ BUREK
reprezentant
KRZYSZTOF ROMANEK
Wspólnik
2019-05-27
2022-03-25
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800,00 PLN
KATARZYNA JOANNA CHALECKA
Wspólnik
2019-05-27
2022-03-25
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800,00 PLN
RADOSŁAW TOMASZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2019-05-27
2022-03-25
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 PLN
SZYMON DARIUSZ BUREK
Wspólnik
2019-05-27
2022-03-25
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800,00 PLN
SZYMON DARIUSZ BUREK
Likwidator
2020-01-13
2022-03-25
RADOSŁAW TOMASZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATARZYNA JOANNA CHALECKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF ROMANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZYMON DARIUSZ BUREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SZYMON DARIUSZ BUREK
PREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2020-01-13
KRZYSZTOF ROMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2020-01-13
2019-05-27
2020-01-13
MONSTER HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie