KRS 0000785084
NIP8992862268
REGON38330240200000
NazwaRENOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRENOVUM
Data rejestracji 08 maj 2019 (5 lat temu) 08 maj 2019
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KUTNOWSKA, 1-3, WROCŁAW, 53-135, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #4614 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ MICHAŁ MAŚLANKA
Beneficjent
MACIEJ WALDEMAR SKUPIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ WALDEMAR SKUPIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2021-08-16
2021-11-30
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36108603900000
ADRIAN GRZESIAK
Wspólnik
2019-05-08
2019-12-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MACIEJ WALDEMAR SKUPIŃSKI
Wspólnik
2019-05-08
2021-11-30
1200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ MICHAŁ MAŚLANKA
Wspólnik
2021-08-16
2021-11-30
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ MICHAŁ MAŚLANKA
Beneficjent
POSIADA ŁĄCZNIE POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO 35% AKCJI SPÓŁKI, W TYM 10% BEZPOSREDNIO ORAZ 25% PRZEZ TORRO INVESTMENT SP. Z O.O., W KTÓREJ POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW
MACIEJ WALDEMAR SKUPIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADRIAN GRZESIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-05-08
2019-12-23
MACIEJ WALDEMAR SKUPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-23
2021-11-30
2019-05-08
2021-08-16
NOVUM-VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie