KRS 0000784729
NIP7010922584
REGON38328819700000
NazwaNASCARE JANUSZ MILCZAREK-METZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNASCARE JANUSZ MILCZAREK-METZNER
Data rejestracji 07 maj 2019 (5 lat temu) 07 maj 2019
Data usunięcia 09 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MOKOTOWSKA, 55, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTEFAN PAWEŁ LASZCZYK
Beneficjent
HANNA ALINA MILCZAREK
reprezentant
STEFAN PAWEŁ LASZCZYK
Wspólnik
2019-05-07
2023-10-09
JANUSZ MICHAŁ MILCZAREK METZNER
Wspólnik
2023-09-01
2023-10-09
STEFAN PAWEŁ LASZCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-07
2023-09-01
38302986300000
JANUSZ MICHAŁ MILCZAREK METZNER
Członek Organu Reprezentacji
2023-09-01
2023-10-09
2019-05-07
2023-09-01
NASCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie