KRS 0000784243
NIP5381859991
REGON38322430000000
NazwaTQMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTQMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 kwi 2019 (5 lat temu) 29 kwi 2019
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OSTROWIECKA, 40A, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@TQMS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMACIEJ JERZY STANISZEWSKI
Beneficjent
MAREK ŚWIĆ
Beneficjent
MACIEJ JERZY STANISZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK ŚWIĆ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK ŚWIĆ
Wspólnik
2019-04-29
2021-06-15
MACIEJ JERZY STANISZEWSKI
Wspólnik
2019-04-29
2021-06-15
MACIEJ JERZY STANISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK ŚWIĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-29
2021-06-15
36611712900000
2019-04-29
2021-06-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-29
2021-06-15
TQMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-29
2021-06-15
UL. OSTROWIECKA, 40A, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
2019-04-29
2021-06-15
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2019-04-29
2021-06-15
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2019-04-29
2021-06-15
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2019-04-29
2021-06-15
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2019-04-29
2021-06-15
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2019-04-29
2021-06-15
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2019-04-29
2021-06-15
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2019-04-29
2021-06-15
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2019-04-29
2021-06-15
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2019-04-29
2021-06-15
9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie