KRS 0000781122
NIP7252288056
REGON38307296500000
NazwaSPRING HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPRING HILLS
Data rejestracji 10 kwi 2019 (5 lat temu) 10 kwi 2019
Data usunięcia 05 mar 2024 05 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POMORSKA, 83/85, ŁÓDŹ, 90-242, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRZYSZTOF GRYNDZIA
reprezentant
ANGELOS FANIS SHAKAS
Beneficjent
1986-04-15
BARTŁMIEJ KRZYSZTOF GRYNDZIA
reprezentant
ANGELOS FANIS SHAKAS
reprezentant
1986-04-15
PIOTR EDWARD SOBCZAK
reprezentant
PIOTR EDWARD SOBCZAK
Beneficjent
KRZYSZTOF GRYNDZIA
Beneficjent
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF GRYNDZIA
Wspólnik
2019-04-10
2019-12-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR EDWARD SOBCZAK
Wspólnik
2019-04-10
2024-03-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SPORT INCREASE LLC
Wspólnik
2019-12-06
2024-03-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF GRYNDZIA
Prokurent
2019-07-02
2020-03-13
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR EDWARD SOBCZAK
Prokurent
2019-07-02
2020-03-13
PROKURA SAMOISTNA
ANGELOS FANIS SHAKAS
Beneficjent
DYREKTOR PROSPERITREE LTD BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPORT INCREASE SP. Z O.O. ASSETS SP. J.
PIOTR EDWARD SOBCZAK
Beneficjent
POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W BICKETT LLC, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 45 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPORT INCREASE SPÓŁKA ZO.O. ASSETS SP. J. ORAZ POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W SPORT INCREASE 2 SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 5 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPORT INCREASE SP. Z O.O. ASSETS SP. J.
KRZYSZTOF GRYNDZIA
Beneficjent
POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W PROSPERITREE LTD, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 45 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPORT INCREASE SP.Z O.O. ASSETS SP. J.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF GRYNDZIA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-10
2024-03-05
2019-04-10
2021-07-22
SPORT INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie