KRS 0000780723
NIP6793183090
REGON38303514800000
NazwaMODERNISCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMODERNISCI
Data rejestracji 05 kwi 2019 (5 lat temu) 05 kwi 2019
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WODNA, 6, KRAKÓW, 30-556, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHKAROL JAN FILIPOWICZ
Beneficjent
MONIKA BARBARA SMOLEŃ
reprezentant
MONIKA BARBARA SMOLEŃ
Beneficjent
KAROL JAN FILIPOWICZ
reprezentant
MAGDALENA DOROTA SZCZUPAK ZWOLIŃSKA
Likwidator
2020-07-31
2021-12-16
MONIKA BARBARA SMOLEŃ
Wspólnik
2019-04-05
2021-12-16
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32500,00 ZŁ
Wspólnik
2019-04-05
2021-12-16
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500,00 ZŁ
36341460200000
KAROL JAN FILIPOWICZ
Beneficjent
KAROL FILIPOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU DOKAFI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE MODERNISCI I POSIADAJĄCEJ W NIEJ 35% UDZIAŁÓW
MONIKA BARBARA SMOLEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL JAN FILIPOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-05
2020-07-31
MONIKA BARBARA SMOLEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-05
2020-07-31
2019-04-05
2020-07-31
MODERNISCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie