KRS 0000780349
NIP6762564483
REGON38302084000000
NazwaROYAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaROYAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT III"
Data rejestracji 04 kwi 2019 (5 lat temu) 04 kwi 2019
Data usunięcia 22 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GRODZKA, 42, KRAKÓW, 31-044, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAKATARZYNA KONIK
Beneficjent
GRAŻYNA BARBARA MLAK
Beneficjent
ALEKSANDER MLAK
Beneficjent
ALEKSANDER MLAK
reprezentant
MAREK STANISŁAW KONIK
reprezentant
MAREK STANISŁAW KONIK
Beneficjent
MAREK STANISŁAW KONIK
Wspólnik
2019-04-04
2022-08-22
ALEKSANDER MLAK
Wspólnik
2019-04-04
2022-08-22
KATARZYNA KONIK
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA ROYAL INVEST SP. Z O.O.
GRAŻYNA BARBARA MLAK
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA ROYAL INVEST SP. Z O.O.
ALEKSANDER MLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAREK STANISŁAW KONIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-04
2022-08-22
36727504300000
2019-04-04
2022-08-22
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-04
2022-08-22
ROYAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-04
2022-08-22
UL. GRODZKA, 42, KRAKÓW, 31-044, KRAKÓW, POLSKA
2019-04-04
2022-08-22
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2019-04-04
2022-08-22
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-04-04
2022-08-22
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2019-04-04
2022-08-22
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-04-04
2022-08-22
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-04-04
2022-08-22
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-04-04
2022-08-22
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2019-04-04
2022-08-22
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2019-04-04
2022-08-22
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-04-04
2022-08-22
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie