KRS 0000779073
NIP7252287654
REGON38294787000000
NazwaUTMOST MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUTMOST MEDIA
Data rejestracji 28 mar 2019 (5 lat temu) 28 mar 2019
Data usunięcia 19 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SASKA, 103, WARSZAWA, 03-914, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADAWID KRZYSZTOF SZYNOL
Beneficjent
DAWID KRZYSZTOF SZYNOL
reprezentant
ŁUKASZ JERZY ŁASICA
Członek Organu Nadzoru
2019-03-28
JOLANTA KATARZYNA SZYNOL
Członek Organu Nadzoru
2019-03-28
ANASTAZJA JULIA SZYNOL
Członek Organu Nadzoru
2019-03-28
DAWID KRZYSZTOF SZYNOL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMOISTNY PROKURENT.
DAWID KRZYSZTOF SZYNOL
Jedyny Akcjonariusz
2019-03-28
2023-08-18
Jedyny Akcjonariusz
2023-08-18
38100746100000
2019-03-28
2020-01-09
UL. PIOTRKOWSKA, 121, ŁÓDŹ, 90-430, ŁÓDŹ, POLSKA
2020-01-09
2023-02-10
UL. PIOTRKOWSKA, 276 BUD B, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie