KRS 0000778162
NIP9522194901
REGON38289328100000
NazwaQMO ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaQMO ARCHITEKCI
Data rejestracji 22 mar 2019 (5 lat temu) 22 mar 2019
Data usunięcia 10 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 44, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email QMO.ARCHITEKCI@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
Beneficjent
BEATA MARIA KUSZNERUK
Beneficjent
MONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
reprezentant
BEATA MARIA KUSZNERUK
reprezentant
BEATA MARIA KUSZNERUK
Wspólnik
2019-03-22
2022-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
Wspólnik
2019-03-22
2022-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
Likwidator
2021-07-02
2022-11-10
BEATA MARIA KUSZNERUK
Likwidator
2021-07-02
2022-11-10
MONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BEATA MARIA KUSZNERUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BEATA MARIA KUSZNERUK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-22
2021-07-02
MONIKA ELŻBIETA MOSZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-22
2021-07-02
2019-03-22
2021-07-02
QMO ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie