KRS 0000777001
NIP6322022737
REGON38284579600000
NazwaCLICKLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLICKLINK
Data rejestracji 18 mar 2019 (6 lat temu) 18 mar 2019
Data usunięcia 11 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 96, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘKRZYSZTOF POCHOMCZYK
Beneficjent
MICHAŁ GRYGORUK
reprezentant
GRZEGORZ STAWOWY
Wspólnik
2019-03-18
2019-07-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PAULINA CHŁOPEK
Wspólnik
2019-03-18
2020-09-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MICHAŁ CIOŁCZYK
Wspólnik
2019-03-18
2019-10-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MICHAŁ CIOŁCZYK
Wspólnik
2019-11-27
2020-09-23
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
MICHAŁ GRYGORUK
Wspólnik
2020-09-23
2024-09-11
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600,00 ZŁ
TOMASZ BĄK
Wspólnik
2019-03-18
2019-11-27
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
KRZYSZTOF POCHOMCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ BĄK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-18
2019-07-04
GRZEGORZ STAWOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-18
2019-07-04
TOMASZ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-23
2019-11-27
PAULINA CHŁOPEK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-04
2020-09-23
2019-03-18
2019-10-23
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 1, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie