KRS 0000776196
NIP7272836265
REGON38301301700000
NazwaMERGE VENTURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMERGE VENTURE GROUP
Data rejestracji 03 kwi 2019 (5 lat temu) 03 kwi 2019
Data usunięcia 28 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GDAŃSKA, 54, ŁÓDŹ, 90-612, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIADANIELA STRĄKOWSKA
Wspólnik
2019-04-03
2023-12-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
JUSTIN JORDAN TAYLOR
Wspólnik
2019-04-03
2023-12-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
SHENG-PEI LIN
Wspólnik
2019-04-03
2023-12-28
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
MAN-CHUN LIAO
Wspólnik
2019-04-03
2023-12-28
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZADU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PRZY CZYNNOŚCIACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JUSTIN JASON TYLOR
PREZES ZARZĄDU
2019-04-03
2019-11-08
DANIELA STRĄKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2023-12-28
SHENG-PEI LIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2023-12-28
MAN-CHUN LIAO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2023-12-28
JUSTIN JASON TAYLOR
PREZES ZARZĄDU
2019-11-08
2023-12-28
2019-04-03
2023-12-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-03
2023-12-28
MERGE VENTURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-03
2023-12-28
UL. GDAŃSKA, 54, ŁÓDŹ, 90-612, ŁÓDŹ, POLSKA
2019-04-03
2023-12-28
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2019-04-03
2023-12-28
5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
2019-04-03
2023-12-28
5222B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
2019-04-03
2023-12-28
5223Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
2019-04-03
2023-12-28
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2019-04-03
2023-12-28
5020Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
2019-04-03
2023-12-28
5040Z - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
2019-04-03
2023-12-28
5121Z - TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
2019-04-03
2023-12-28
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2019-04-03
2023-12-28
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie