KRS 0000776134
NIP5130259584
REGON38281200600000
NazwaTE TWOJA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTE TWOJA ENERGIA
Data rejestracji 13 mar 2019 (6 lat temu) 13 mar 2019
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 28, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEKRZYSZTOF PAMUŁA
Beneficjent
DOMINIKA PAMUŁA
Beneficjent
MATEUSZ LEWANDOWSKI
Beneficjent
DOMINIKA PAMUŁA
reprezentant
MATEUSZ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2019-03-13
2023-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DOMINIKA MAGDALENA PAMUŁA
Wspólnik
2019-03-13
2023-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW PAMUŁA
Wspólnik
2019-03-13
2023-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DOMINIKA MAGDALENA PAMUŁA
Likwidator
2020-12-30
2023-04-06
KRZYSZTOF PAMUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOMINIKA PAMUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATEUSZ LEWANDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.
MATEUSZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-13
2020-01-31
DOMINIKA MAGDALENA PAMUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-13
2020-01-31
DOMINIKA MAGDALENA PAMUŁA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-31
2020-12-30
2019-03-13
2020-12-30
TE TWOJA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-13
2019-04-05
UL. PRZEMYSŁOWA, 28, BALICE, 32-083, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie