KRS 0000774275
NIP6772442095
REGON38268154400000
NazwaBIO LIFE MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIO LIFE MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lut 2019 (6 lat temu) 27 lut 2019
Data usunięcia 22 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 103, KRAKÓW, 30-209, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2019-02-27
2022-02-22
38258873800000
JACEK ROBERT ŻMUDA
Wspólnik
2019-02-27
2022-02-22
ADRIAN DANIEL ŻMUDA
Prokurent
2020-07-03
2022-02-22
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ROBERT ŻMUDA
Beneficjent
JACEK ROBERT ŻMUDA
reprezentant
JACEK ROBERT ŻMUDA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI (KOMPLEMENTARIUSZ) BIO LIFE MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA JEST ON REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - JACEK ŻMUDA
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-27
2022-02-22
38258873800000
2019-02-27
2020-01-08
UL. KAZIMIERZA CZAPIŃSKIEGO, 2, KRAKÓW, 30-048, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie