KRS 0000773384
NIP5472210776
REGON38263188800000
NazwaDESIGN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDESIGN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 lut 2019 (6 lat temu) 21 lut 2019
Data usunięcia 18 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KATOWICKA, 139, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIRAFAŁ MARCIN OŻGA
Beneficjent
KONRAD SZERSZEŃ
Beneficjent
RAFAŁ TADEUSZ TRZEPACZKA
Beneficjent
PIOTR JACEK TRZEPACZKA
Beneficjent
RAFAŁ MARCIN OŻGA
reprezentant
KONRAD SZERSZEŃ
reprezentant
RAFAŁ TADEUSZ TRZEPACZKA
reprezentant
PIOTR JACEK TRZEPACZKA
reprezentant
PIOTR JACEK TRZEPACZKA
Wspólnik
2019-02-21
2021-11-18
RAFAŁ TADEUSZ TRZEPACZKA
Wspólnik
2019-02-21
2021-11-18
KONRAD SZERSZEŃ
Wspólnik
2019-02-21
2021-11-18
RAFAŁ MARCIN OŻGA
Wspólnik
2019-02-21
2021-11-18
Wspólnik
2019-02-21
2021-11-18
38258674500000
RAFAŁ MARCIN OŻGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KONRAD SZERSZEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ TADEUSZ TRZEPACZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR JACEK TRZEPACZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-21
2021-11-18
38258674500000
2019-02-21
2021-11-18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-02-21
2021-11-18
DESIGN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-02-21
2021-11-18
UL. KATOWICKA, 139, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2019-02-21
2021-11-18
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2019-02-21
2021-11-18
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-02-21
2021-11-18
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2019-02-21
2021-11-18
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-02-21
2021-11-18
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2019-02-21
2021-11-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-02-21
2021-11-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie