KRS 0000772001
NIP1132993518
REGON38257836100000
NazwaOTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOTTO
Data rejestracji 14 lut 2019 (6 lat temu) 14 lut 2019
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA BOHDANOWICZA, 17/37, WARSZAWA, 02-127, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4939 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMUSTAFA OZAN TAŞDEMIR
Wspólnik
2019-02-14
2023-01-04
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH
ERSIN YIGIT
Wspólnik
2019-02-14
2020-02-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ARCA AKCINAR
Wspólnik
2020-02-26
2023-01-04
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH
MUSTAFA OZAN TAŞDEMIR
Likwidator
2022-02-25
2023-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MUSTAFA OZAN TAŞDEMIR
PREZES ZARZĄDU
2019-02-14
2022-02-25
ERSIN YIGIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-14
2020-02-26
2019-02-14
2022-02-25
OTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-14
2019-06-17
UL. WILEŃSKA, 37/39, WARSZAWA, 03-414, WARSZAWA, POLSKA
GKm 370/22
2023-01-04
2023-07-12
12151.6 PLN
VIII GNc 6183/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Kamil Pabich Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie