KRS 0000770816
NIP9372719548
REGON38252922700000
NazwaKONSALT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONSALT-BUD
Data rejestracji 07 lut 2019 (6 lat temu) 07 lut 2019
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁAGODNA, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZBIGNIEW DARIUSZ CIUŁA
Beneficjent
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
Beneficjent
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
reprezentant
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
Wspólnik
2019-02-07
2022-12-15
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW DARIUSZ CIUŁA
Wspólnik
2019-02-07
2022-12-15
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
Likwidator
2022-05-13
2022-12-15
ZBIGNIEW DARIUSZ CIUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ANNA MARIA HERCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-02-07
2022-05-13
ZBIGNIEW DARIUSZ CIUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-07
2022-05-13
2019-02-07
2022-05-13
KONSALT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie