KRS 0000770782
NIP9930671147
REGON38253053200000
NazwaTARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARGOS
Data rejestracji 08 lut 2019 (6 lat temu) 08 lut 2019
Data usunięcia 01 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. URWANA, 6A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHURSZULA KATARZYNA KUBACKA
Beneficjent
PIOTR LUKASZ KUBACKI
Beneficjent
PIOTR LUKASZ KUBACKI
reprezentant
PIOTR ŁUKASZ KUBACKI
Wspólnik
2019-02-08
2023-12-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
URSZULA KATARZYNA KUBACKA
Wspólnik
2019-02-08
2023-12-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DANIEL KUBACKI
Likwidator
2020-10-13
2023-12-01
URSZULA KATARZYNA KUBACKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR LUKASZ KUBACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ŁUKASZ KUBACKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-08
2020-10-13
2019-02-08
2020-10-13
TARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie