KRS 0000770175
NIP8272319808
REGON38248815500000
NazwaSIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 lut 2019 (6 lat temu) 04 lut 2019
Data usunięcia 20 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZAKŁADNIKÓW, 35, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHMARCIN PAWEŁ URBANIAK
Beneficjent
ARTUR NATKOWSKI
Beneficjent
KAMIL STANISŁAW WISŁOCKI
Beneficjent
ANDRZEJ CZESŁAW URBANIAK
Beneficjent
ARTUR NATKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAMIL STANISŁAW WISŁOCKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ CZESŁAW URBANIAK
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PAWEŁ URBANIAK
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR NATKOWSKI
Wspólnik
2019-02-04
2022-04-20
KAMIL STANISŁAW WISŁOCKI
Wspólnik
2019-02-04
2022-04-20
MARCIN PAWEŁ URBANIAK
Wspólnik
2019-02-04
2022-04-20
ANDRZEJ CZESŁAW URBANIAK
Wspólnik
2019-02-04
2022-04-20
MARCIN PAWEŁ URBANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
UDZIAŁOWIEC ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W SIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000757799), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI.
ARTUR NATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
UDZIAŁOWIEC ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W SIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000757799), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI.
KAMIL STANISŁAW WISŁOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
UDZIAŁOWIEC ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W SIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000757799), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI.
ANDRZEJ CZESŁAW URBANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
UDZIAŁOWIEC ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W SIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000757799), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SIGMA-PRO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-04
2022-04-20
38181814200000
2019-02-04
2022-04-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-02-04
2022-04-20
SIGMA-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-02-04
2022-04-20
UL. ZAKŁADNIKÓW, 35, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
2019-02-04
2022-04-20
2830Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
2019-02-04
2022-04-20
4661Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2019-02-04
2022-04-20
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2019-02-04
2022-04-20
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2019-02-04
2022-04-20
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2019-02-04
2022-04-20
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2019-02-04
2022-04-20
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2019-02-04
2022-04-20
2591Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2019-02-04
2022-04-20
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie