KRS 0000769627
NIP5833340521
REGON38245384300000
NazwaDGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDGM
Data rejestracji 30 sty 2019 (6 lat temu) 30 sty 2019
Data usunięcia 09 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. ORUŃSKI, 3, GDAŃSK, 80-056, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHKRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
Beneficjent
MAREK JAN TURKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
reprezentant
MAREK JAN TURKOWSKI
reprezentant
MAREK JAN TURKOWSKI
Wspólnik
2019-01-30
2021-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
KRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
Wspólnik
2019-01-30
2021-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
KRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
Likwidator
2021-02-16
2021-11-09
MAREK JAN TURKOWSKI
Likwidator
2021-02-16
2021-11-09
KRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK JAN TURKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK JAN TURKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-30
2021-02-16
KRZYSZTOF RYSZARD HANĆ
PREZES ZARZĄDU
2019-01-30
2021-02-16
2019-01-30
2021-02-16
DGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie