KRS 0000769554
NIP7252286117
REGON38246566800000
NazwaW21 GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaW21 GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lut 2019 (6 lat temu) 01 lut 2019
Data usunięcia 29 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. INŻ. PILOTA WIGURY, 21, ŁÓDŹ, 90-319, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWIESŁAW WŁODZIMIERZ ŚPIEWAK
Beneficjent
IWONA MARIA MIREK
Beneficjent
IWONA MARIA MIREK
reprezentant
WIESŁAW WŁODZIMIERZ ŚPIEWAK
Beneficjent
POSIADA 100% AKCJI R2D2 SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W21 GRUPA SP. Z O.O. S.K.A.
IWONA MARIA MIREK
Beneficjent
POSIADA 99,9%UDZIAŁÓW GRUPA SP. Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZA W21 GRUPA SP. Z O.O. S.K.A.
2019-02-01
2021-10-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2019-02-01
2021-10-29
W21 GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2019-02-01
2021-10-29
UL. INŻ. PILOTA WIGURY, 21, ŁÓDŹ, 90-319, ŁÓDŹ, POLSKA
2019-02-01
2021-10-29
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-02-01
2021-10-29
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-02-01
2021-10-29
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2019-02-01
2021-10-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2019-02-01
2021-10-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2019-02-01
2021-10-29
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2019-02-01
2021-10-29
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2019-02-01
2021-10-29
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2019-02-01
2021-10-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-02-01
2021-10-29
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie