KRS 0000769438
NIP9721298299
REGON38245257100000
NazwaMKL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMKL INVESTMENTS
Data rejestracji 31 sty 2019 (6 lat temu) 31 sty 2019
Data usunięcia 13 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKWIERZYŃSKA, 20, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAJAKUB MACIEJ MICHALAK
Beneficjent
ANNA TERESA KUBANEK
Beneficjent
JAKUB MACIEJ MICHALAK
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB MACIEJ MICHALAK
Wspólnik
2019-01-31
2021-01-13
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ
ANNA TERESA KUBANEK
Wspólnik
2019-01-31
2021-01-13
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ
KRZYSZTOF KAMIL LISOWICZ
Wspólnik
2019-01-31
2020-09-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 PLN
ANNA TERESA KUBANEK
Prokurent
2019-01-31
2021-01-13
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB MACIEJ MICHALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA TERESA KUBANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB MACIEJ MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
2021-01-13
2019-01-31
2021-01-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-31
2021-01-13
MKL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-31
2021-01-13
UL. SKWIERZYŃSKA, 20, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA
2019-01-31
2021-01-13
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-01-31
2021-01-13
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-01-31
2021-01-13
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2019-01-31
2021-01-13
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-01-31
2021-01-13
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-01-31
2021-01-13
682 - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-01-31
2021-01-13
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2019-01-31
2021-01-13
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2019-01-31
2021-01-13
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-01-31
2021-01-13
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie