KRS 0000769056
NIP1182188368
REGON38243606900000
NazwaDRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 sty 2019 (6 lat temu) 30 sty 2019
Data usunięcia 20 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 10, WARSZAWA, 01-860, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KRS@DRAGNAROK.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIURSZULA KATARZYNA KOC
Beneficjent
URSZULA KATARZYNA KOC
reprezentant
PAWEŁ ŁUKASZ JURCZYK
reprezentant
KATARZYNA MAŁGORZATA PANKOWSKA-JURCZYK
reprezentant
PAWEŁ ŁUKASZ JURCZYK
Beneficjent
KATARZYNA MAŁGORZATA PANKOWSKA-JURCZYK
Beneficjent
KATARZYNA MAŁGORZATA PANKOWSKA JURCZYK
Wspólnik
2019-01-30
2022-12-20
PAWEŁ ŁUKASZ JURCZYK
Wspólnik
2019-01-30
2022-12-20
URSZULA KATARZYNA KOC
Beneficjent
POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE.
PAWEŁ ŁUKASZ JURCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE.
KATARZYNA MAŁGORZATA PANKOWSKA-JURCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: - KATARZYNA PANKOWSKA-JURCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, - URSZULA KOC - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, - PAWEŁ JURCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-30
2022-12-20
38231670900000
2019-01-30
2022-12-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-01-30
2022-12-20
DRAGNAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-01-30
2022-12-20
UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 10, WARSZAWA, 01-860, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-30
2022-12-20
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2019-01-30
2022-12-20
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-01-30
2022-12-20
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2019-01-30
2022-12-20
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2019-01-30
2022-12-20
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2019-01-30
2022-12-20
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2019-01-30
2022-12-20
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2019-01-30
2022-12-20
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2019-01-30
2022-12-20
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-01-30
2022-12-20
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie