KRS 0000768407
NIP1182186530
REGON38209735400000
NazwaONEVID.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaONEVID.IO
Data rejestracji 24 sty 2019 (6 lat temu) 24 sty 2019
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RADUŃSKA, 6, WARSZAWA, 01-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ONEVID.IO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Wspólnik
2019-01-24
2022-05-30
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH
36932007800000
Wspólnik
2019-01-24
2022-05-30
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH
36061479500000
PIOTR TOMASZ GNIADZIK
Likwidator
2020-11-12
2022-05-30
PRZEMYSŁAW KUŚMIEREK
Likwidator
2020-11-12
2022-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARCIN JEŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-24
2020-11-12
PRZEMYSŁAW KUŚMIEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-24
2020-11-12
PIOTR TOMASZ GNIADZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-24
2020-11-12
CEZARY MAKSYMILIAN ZIEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-24
2020-11-12
2019-01-24
2020-11-12
ONEVID.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie