KRS 0000767189
NIP9462685882
REGON38235829200000
NazwaIRC RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIRC RECYCLING
Data rejestracji 17 sty 2019 (6 lat temu) 17 sty 2019
Data usunięcia 26 mar 2024 26 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMAKSYM SHCHERBAKOV
Beneficjent
MAKSYM SHCHERBAKOV
zgłaszający - członek zarządu
MAKSYM SHCHERBAKOV
Wspólnik
2019-01-17
2024-03-26
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ
IHOR POMAZUNOV
Wspólnik
2019-01-17
2021-06-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
MARYNA AVERINA
Wspólnik
2021-06-16
2021-12-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
GENRIKH KRAVCHENKO
Wspólnik
2021-12-07
2024-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
ARTEM OMELYANCHENKO
Wspólnik
2022-03-29
2024-03-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
MARYNA AVERINA
Prokurent
2022-01-11
2024-03-26
PROKURA ODDZIELNA
MAKSYM SHCHERBAKOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAKSYM SHCHERBAKOV
PREZES ZARZĄDU
2019-01-17
2024-03-26
IHOR POMAZUNOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-17
2021-06-16
MARYNA AVERINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-06-16
2021-12-07
2019-01-17
2020-07-27
UL. MEŁGIEWSKA, 74, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
2020-07-27
2020-11-25
LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie