KRS 0000765116
NIP9680992748
REGON38145843600000
NazwaLIOMARK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIOMARK FOOD
Data rejestracji 16 sty 2019 (6 lat temu) 16 sty 2019
Data usunięcia 11 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 86, KOKANIN, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@LIOMARK-FOOD.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃMAREK JAN SIEGIEŃ
Beneficjent
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
Beneficjent
MAREK JAN SIEGIEŃ
reprezentant
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
reprezentant
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
Wspólnik
2019-01-16
2021-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JAN MAREK SIEGIEŃ
Wspólnik
2019-01-16
2021-05-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MAREK JAN SIEGIEŃ
Wspólnik
2019-01-16
2021-05-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
Likwidator
2019-05-15
2021-05-11
MAREK JAN SIEGIEŃ
Likwidator
2019-05-15
2021-05-11
MAREK JAN SIEGIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JAKUB GÓRECZNY
PREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2019-05-15
JAN MAREK SIEGIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2019-05-15
MAREK JAN SIEGIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2019-05-15
2019-01-16
2019-05-15
LIOMARK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie