KRS 0000764529
NIP9512475857
REGON38215707900000
NazwaJIMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJIMMY
Data rejestracji 31 gru 2018 (6 lat temu) 31 gru 2018
Data usunięcia 01 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KŁOBUCKA, 13, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEJANUSZ MAREK ZANDBERG
Beneficjent
JERZY JÓZEF CICHOCKI
reprezentant
JANUSZ MAREK ZANDBERG
reprezentant
MARIA DANUTA ZANDBERG
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH
MICHAŁ MATEUSZ ZANDBERG
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
MARTA MARIA SŁODECKA
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
JERZY JÓZEF CICHOCKI
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
BOŻENA JADWIGA CICHOCKA
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH
JANUSZ MAREK ZANDBERG
Wspólnik
2018-12-31
2022-05-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
JERZY JÓZEF CICHOCKI
Likwidator
2021-04-20
2022-05-01
JANUSZ MAREK ZANDBERG
Likwidator
2021-04-20
2022-05-01
JANUSZ MAREK ZANDBERG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU OTAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARTA MARIA SŁODECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2021-04-20
JANUSZ MAREK ZANDBERG
PREZES ZARZĄDU
2018-12-31
2021-04-20
JERZY JÓZEF CICHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-31
2021-04-20
MICHAŁ MATEUSZ ZANDBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-31
2021-04-20
2018-12-31
2021-04-20
JIMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie