KRS 0000764148
NIP8952199160
REGON38214689700000
NazwaIBZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIBZ POLAND
Data rejestracji 27 gru 2018 (6 lat temu) 27 gru 2018
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SYCOWSKA, 44, WROCŁAW, 51-319, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMARIUSZ ZAMOJSKI
Beneficjent
JACEK WOJDOŁOWICZ
Beneficjent
MARIUSZ ZAMOJSKI
reprezentant
JACEK WOJDOŁOWICZ
reprezentant
MARIUSZ ZAMOJSKI
Wspólnik
2018-12-27
2021-02-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JACEK WOJDOŁOWICZ
Wspólnik
2018-12-27
2021-02-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRZEGORZ PAWEŁ GREMPLEWICZ
Wspólnik
2018-12-27
2019-03-26
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MARIUSZ ZAMOJSKI
Likwidator
2020-02-11
2021-02-23
JACEK WOJDOŁOWICZ
Likwidator
2020-02-11
2021-02-23
MARIUSZ ZAMOJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK WOJDOŁOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PAWEŁ GREMPLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-12-27
2019-03-26
MARIUSZ ZAMOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-27
2020-02-11
JACEK WOJDOŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-27
2020-02-11
2018-12-27
2020-02-11
IBZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie