KRS 0000764075
NIP7551935492
REGON38214422000000
NazwaMORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMORAWIEC NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 28 gru 2018 (6 lat temu) 28 gru 2018
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPOLSKA, 23A, WALCE, 47-344, WALCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCITERESA MORAWIEC
Beneficjent
ALFRED MORAWIEC
zgłaszający - komplementariusz
ALFRED MORAWIEC
Beneficjent
ALFRED JERZY MORAWIEC
Wspólnik
2018-12-28
2023-01-13
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.000,00 ZŁ
TERESA JOANNA MORAWIEC
Wspólnik
2018-12-28
2023-01-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
TERESA JOANNA MORAWIEC
Prokurent
2018-12-28
2023-01-13
PROKURA SAMOISTNA
TERESA MORAWIEC
Beneficjent
PROKURENT MAJACY ZNACZNY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI
ALFRED MORAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADA 80 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MORAWIEC INWESTMENT SP. Z O.O. BĘDĄCA KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI MORWIEC NIERUCHOMOŚCI SP. KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ALFRED JERZY MORAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2018-12-28
2023-01-13
2018-12-28
2020-03-18
UL. 3 MAJA, 52A, GŁOGÓWEK, 48-250, GŁOGÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie