KRS 0000763729
NIP9442262434
REGON38212483200000
NazwaYARCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYARCARGO
Data rejestracji 20 gru 2018 (6 lat temu) 20 gru 2018
Data usunięcia 11 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BABIOGÓRSKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MARIAWNEK2018@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH JAN PATRO
Likwidator
2020-09-08
2022-02-11
MATEUSZ JAKUBIEC
Likwidator
2020-09-08
2022-02-11
MATEUSZ JAKUBIEC
Beneficjent
WOJCIECH JAN PATRO
Beneficjent
MATEUSZ JAKUBIEC
reprezentant
MARIA WŁADYSŁAWA WNĘK
Wspólnik
2018-12-20
2019-05-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MATEUSZ JAKUBIEC
Wspólnik
2019-05-07
2022-02-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
AGNIESZKA BARBARA KRAMARCZYK
Wspólnik
2019-05-07
2019-10-29
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ
WOJCIECH JAN PATRO
Wspólnik
2019-05-07
2022-02-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ JAKUBIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR
WOJCIECH JAN PATRO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH W/W KWOTĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARIA WŁADYSŁAWA WNĘK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-20
2019-05-07
MATEUSZ JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2019-05-07
2020-09-08
WOJCIECH JAN PATRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-07
2020-09-08
AGNIESZKA BARBARA KRAMARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-07
2019-10-29
2018-12-20
2019-05-07
GLT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-07
2020-09-08
YARCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-20
2019-05-07
UL. FRANCISZKA BIELOWICZA, 81, RZESZOTARY, 32-040, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, POLSKA
2019-05-07
2020-03-11
UL. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA, 11, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie