KRS 0000763531
NIP9512475544
REGON38210392000000
NazwaENERGYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENERGYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 gru 2018 (6 lat temu) 20 gru 2018
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ABP. JÓZEFA TEODOROWICZA, 3, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAHANNA SZEWCZYK
Beneficjent
HANNA SZEWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2018-12-20
2023-08-28
36638109100000
KRZYSZTOF SZEWCZYK
Wspólnik
2018-12-20
2019-05-10
HANNA SZEWCZYK
Wspólnik
2019-05-10
2023-08-28
MARIUSZ SZEWCZYK
Prokurent
2018-12-20
2023-08-28
PROKURA SAMOISTNA
HANNA SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, W IMIENIU TEGO KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA ORGAN ZARZĄDZAJĄCY TEJ OSOBY PRAWNEJ, ZGODNIE Z UJAWNIONYM WE WŁAŚCIWYM REJESTRZE DLA NIEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM (ENERGYON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI): OD DNIA OTWARCIA LIKWIDACJI KOMPLEMENTARIUSZA (28.02.2023 R.) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE LIKWIDATOR KOMPLEMENTARIUSZA. FUNKCJĘ LIKWIDATORA KOMPLEMENTARIUSZA PEŁNI MARIUSZ SZEWCZYK.
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-20
2023-08-28
36638109100000
2018-12-20
2023-07-21
ENERGYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie