KRS 0000763471
NIP9442262405
REGON38211321900000
NazwaZIAJA LTD ODDZIAŁ KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIAJA LTD ODDZIAŁ KRAKÓW
Data rejestracji 20 gru 2018 (6 lat temu) 20 gru 2018
Data usunięcia 15 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZA GÓRĄ, 3, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUDARIUSZ ANDRZEJ BUKATY
zgłaszający - komplementariusz
DARIUSZ ANDRZEJ BUKATY
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ BUKATY
Wspólnik
2018-12-20
2020-06-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ
DARIUSZ ANDRZEJ BUKATY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
WSPÓLNIK SPÓŁKI BD-ZIAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, POSIADAJĄCY 91% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4550 ZŁ; W SPÓŁCE BD-ZIAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (TAK DŁUGO JAK BENEFICJENT POSIADA CHOCIAŻ JEDEN UDZIAŁ W TEJ SPÓŁCE) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (JEŚLI BENEFICJENT POSIADA PONAD 50% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ ZAWIERANIE UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SKŁADA ZARZĄD. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ANDRZEJ BUKATY
PREZES ZARZĄDU
2018-12-20
2020-06-15
2018-12-20
2019-02-20
ZJAJA LTD ODDZIAŁ KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-20
2019-03-19
UL. ZA GÓRĄ, 2, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
2019-03-19
2019-03-19
UL. ZA GÓRĄ, 3, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie