KRS 0000763332
NIP8992858019
REGON38254842000000
Nazwa"TEF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTEF POLSKA
Data rejestracji 12 lut 2019 (6 lat temu) 12 lut 2019
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 82, WROCŁAW, 50-441, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAANDRE SCHEIDT
Beneficjent
1959-03-04
ÖNDER ÖRNEK
reprezentant
1970-03-16
WALDEMAR TOMASZ ŻYGADŁO
reprezentant
ALEXANDER KRIEGER
Wspólnik
2019-02-12
2019-07-23
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
TEF DOCUMENTATION GMBH
Wspólnik
2019-02-12
2022-12-12
10 (DZUIESIĘĆ) DZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR TOMASZ ŻYGADŁO
Likwidator
2020-11-20
2022-12-12
ÖNDER ÖRNEK
Likwidator
2020-11-20
2022-01-27
1970-03-16
ANDRE SCHEIDT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ALEXANDER KRIEGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-12
2019-07-23
WALDEMAR TOMASZ ŻYGADŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-12
2020-11-20
ÖNDER ÖRNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-23
2020-11-20
1970-03-16
2019-02-12
2020-11-20
"TEF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie