KRS 0000763203
NIP5252774494
REGON38207836800000
NazwaNURT FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNURT FURNITURE
Data rejestracji 19 gru 2018 (6 lat temu) 19 gru 2018
Data usunięcia 15 mar 2021 15 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO EDWARDA ODYŃCA, 9, WARSZAWA, 02-606, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HELLO@NURTHOME.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAJA HELENA GANSZYNIEC
Beneficjent
MAJA HELENA GANSZYNIEC
reprezentant
MAJA HELENA GANSZYNIEC
Wspólnik
2018-12-19
2021-03-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
Wspólnik
2018-12-19
2020-05-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
36726450700000
MAJA HELENA GANSZYNIEC
Likwidator
2020-07-21
2021-03-15
MAJA HELENA GANSZYNIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
BEZPOŚREDNIE WŁAŚCICIELSKIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ KAMIL SŁOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-19
2019-05-08
MAJA HELENA GANSZYNIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-19
2020-05-29
MAJA HELENA GANSZYNIEC
PREZES ZARZĄDU
2020-05-29
2020-07-21
RADOSŁAW LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-19
2020-05-29
CEZARY SZAFARZ
PREZES ZARZĄDU
2019-05-08
2020-05-29
2018-12-19
2020-07-21
NURT FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-19
2019-03-18
UL. DUCHNICKA, 3/5, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
2019-03-18
2020-05-29
PLAC INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie