KRS 0000762947
NIP7010897432
REGON38206857100000
NazwaLUNETA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUNETA TRADE
Data rejestracji 18 gru 2018 (6 lat temu) 18 gru 2018
Data usunięcia 10 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 34, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIWspólnik
2018-12-18
2019-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
38069825600000
NADEŽDA BISTROVA
Wspólnik
2019-05-13
2019-06-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
OLEGS ABDULAJEVS
Wspólnik
2019-06-24
2024-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KONSTANTINS KAZAKOVS
Prokurent
2020-01-20
2024-01-10
SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
YAN BANDARENKA
PREZES ZARZĄDU
2018-12-18
2019-05-13
NADEŽDA BISTROVA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2019-06-24
OLEGS ABDULAJEVS
PREZES ZARZĄDU
2019-06-24
2024-01-10
2018-12-18
2019-05-13
UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-621, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-13
2019-06-24
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie