KRS 0000762909
NIP6751689376
REGON38207691000000
NazwaFUNDACJA REYMONTTA22
Krótka nazwaREYMONTTA22
Data rejestracji 18 gru 2018 (6 lat temu) 18 gru 2018
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. RAKOWICKA, 10B, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPIOTR GRZYWACZ
Członek Organu Nadzoru
2019-03-14
2021-07-23
BARTŁOMIEJ RYSZARD PACHACZ
Członek Organu Nadzoru
2018-12-18
2021-07-23
DANIEL KAZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-12-18
2019-03-14
TOMASZ MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-18
2021-07-23
DANIEL KAZAŁA
Likwidator
2020-10-20
2021-07-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 30.000,00 ZŁ- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW SZARANIEC
PREZES ZARZĄDU
2018-12-18
2019-03-14
MARCIN KŁAPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-18
2020-10-20
DANIEL KAZAŁA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-14
2020-10-20
WOJCIECH PSZCZÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-14
2020-10-20
2018-12-18
2020-10-20
FUNDACJA REYMONTTA22
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie