KRS 0000762193
NIP5993237884
REGON38201196700000
NazwaANTORROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANTORROS
Data rejestracji 12 gru 2018 (6 lat temu) 12 gru 2018
Data usunięcia 16 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STARTOWA, 14, ŁÓDŹ, 93-242, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TONY777@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNESTEFAN ZIĘTARA
Beneficjent
STEFAN ZIĘTARA
reprezentant
TOMASZ JAROSŁAW KAZIKOWSKI
Wspólnik
2018-12-12
2021-03-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.850,- ZŁOTYCH
JOANNA BARBARA KAZIKOWSKA
Wspólnik
2018-12-12
2021-03-22
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.150,- ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA SOKALSKA
Wspólnik
2021-03-22
2024-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
STEFAN STANISŁAW ZIĘTARA
Wspólnik
2021-03-22
2024-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
STEFAN ZIĘTARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEFAN STANISŁAW ZIĘTARA
PREZES ZARZĄDU
2021-03-22
2024-04-16
TOMASZ JAROSŁAW KAZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-12
2021-03-22
JOANNA BARBARA KAZIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-12
2021-03-22
2018-12-12
2021-03-22
JT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-12
2021-03-22
UL. BRZOZOWA, 50, OSIEDLE POZNAŃSKIE, 66-446, DESZCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie