KRS 0000761241
NIP7123377622
REGON38196733300000
NazwaSEPTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEPTAG
Data rejestracji 05 gru 2018 (6 lat temu) 05 gru 2018
Data usunięcia 30 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHZHIWEI ZHOU
Wspólnik
2019-01-09
2024-04-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
MACIEJ ŻMUREK
Wspólnik
2018-12-05
2019-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MARTYNA BARBARA KONIECKO
Wspólnik
2018-12-05
2019-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ ŻMUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-05
2019-01-09
MARTYNA BARBARA KONIECKO
PREZES ZARZĄDU
2018-12-05
2019-01-09
ZHIWEI ZHOU
PREZES ZARZĄDU
2019-01-09
2024-04-30
2018-12-05
2024-04-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-05
2024-04-30
SEPTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-05
2024-04-30
UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
2018-12-05
2024-04-30
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-12-05
2024-04-30
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-12-05
2024-04-30
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-12-05
2024-04-30
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2018-12-05
2024-04-30
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2018-12-05
2024-04-30
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2018-12-05
2024-04-30
69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
2018-12-05
2024-04-30
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2018-12-05
2024-04-30
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2018-12-05
2024-04-30
90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie